Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVII Legislatura della Repubblica italiana
/ PARTITO DEMOCRATICO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XVII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 11 maggio 2016 al 18 gennaio 2017
Cessa
Michela Marzano
Segretario
Nicola Stumpo
dal 09.08.2013 al 28.02.2017
Membro dal 19.03.2013 al 28.02.2017
altri membri
Michela Marzano
dal 19.03.2013 al 11.05.2016
Roberta Agostini
dal 19.03.2013 al 28.02.2017
Pier Luigi Bersani
dal 19.03.2013 al 28.02.2017
Luisa Bossa
dal 19.03.2013 al 28.02.2017
Angelo Capodicasa
dal 19.03.2013 al 28.02.2017
Eleonora Cimbro
dal 19.03.2013 al 28.02.2017
Ettore Guglielmo Epifani
dal 19.03.2013 al 28.02.2017
Paolo Fontanelli
dal 19.03.2013 al 28.02.2017
Filippo Fossati
dal 19.03.2013 al 28.02.2017
Francesco Laforgia
dal 19.03.2013 al 28.02.2017
Danilo Leva
dal 19.03.2013 al 28.02.2017
Delia Murer
dal 19.03.2013 al 28.02.2017
Giorgio Piccolo
dal 19.03.2013 al 28.02.2017
Roberto Speranza
dal 19.03.2013 al 28.02.2017
Giuseppe Zappulla
dal 19.03.2013 al 28.02.2017
Davide Zoggia
dal 19.03.2013 al 28.02.2017
Michela Rostan
dal 19.03.2013 al 14.03.2017
Michele Mognato
dal 19.03.2013 al 27.03.2017
Elisa Simoni
dal 19.03.2013 al 18.07.2017
Pierdomenico Martino
dal 19.03.2013 al 31.07.2017
Alessandro Bratti
dal 19.03.2013 al 22.11.2017
Maria Gaetana Greco
dal 19.03.2013 al 20.12.2017
Marco Di Stefano
dal 08.08.2013 al 08.01.2018
Tea Albini
dal 07.05.2014 al 28.02.2017
Michele Ragosta
dal 19.06.2014 al 28.02.2017
Luigi Lacquaniti
dal 17.11.2014 al 04.05.2017
Giovanni Falcone
dal 27.07.2015 al 22.01.2018
Storia
Composizione storica
19.03.2013
Viene eletto il Presidente
Aderiscono 293 membri
15.04.2013
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Vengono eletti 4 deputati alla carica di Vicepresidente
Viene eletto 1 Tesoriere
Vengono eletti 7 deputati alla carica di Segretario
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Delegato d'aula
16.05.2013
Viene eletto 1 Delegato d'aula
1 Delegato d'aula lascia l'incarico
08.08.2013
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
09.08.2013
Viene eletto 1 Segretario
1 Segretario lascia l'incarico
07.05.2014
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
19.06.2014
Aderiscono 2 membri
25.06.2014
Aderiscono 7 membri
Cessano 7 membri
26.06.2014
Aderisce 1 membro
08.07.2014
Viene eletto 1 Vicepresidente
09.07.2014
Aderiscono 2 membri
Cessano 2 membri
26.09.2014
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
02.10.2014
Aderiscono 2 membri
07.10.2014
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
30.10.2014
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
12.11.2014
Aderisce 1 membro
17.11.2014
Aderiscono 8 membri
01.12.2014
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 6 deputati alla carica di Segretario
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Delegato d'aula
1 Vicepres. vicario lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
Lasciano l'incarico di Segretario in 4
Lasciano l'incarico di Delegato d'aula in 2
12.01.2015
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
18.02.2015
Aderiscono 2 membri
18.03.2015
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
25.03.2015
Cessa 1 membro
01.04.2015
Aderisce 1 membro
13.04.2015
Aderisce 1 membro
30.04.2015
Aderisce 1 membro
04.05.2015
Cessa 1 membro
08.05.2015
Cessa 1 membro
17.06.2015
Viene eletto il Presidente
Il Presidente lascia l'incarico
1 Vicepres. vicario lascia l'incarico
1 Delegato d'aula lascia l'incarico
24.06.2015
Cessa 1 membro
25.06.2015
Cessa 1 membro
01.07.2015
Cessa 1 membro
21.07.2015
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Tesoriere
Viene eletto 1 Segretario
Viene eletto 1 Delegato d'aula
1 Tesoriere lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Segretario in 2
23.07.2015
Cessa 1 membro
27.07.2015
Aderisce 1 membro
29.07.2015
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
06.11.2015
Cessano 3 membri
26.11.2015
Cessa 1 membro
14.12.2015
Cessa 1 membro
22.12.2015
Cessa 1 membro
04.02.2016
Aderisce 1 membro
17.03.2016
Aderisce 1 membro
11.05.2016
Cessa 1 membro
19.01.2017
Aderiscono 2 membri
28.02.2017
1 Segretario lascia l'incarico
Cessano 18 membri
14.03.2017
Cessa 1 membro
27.03.2017
Cessa 1 membro
04.05.2017
Cessa 1 membro
16.06.2017
Aderisce 1 membro
18.07.2017
Cessa 1 membro
20.07.2017
Aderisce 1 membro
28.07.2017
Aderisce 1 membro
31.07.2017
Cessa 1 membro
22.11.2017
Cessa 1 membro
23.11.2017
Aderisce 1 membro
20.12.2017
Cessa 1 membro
08.01.2018
Cessa 1 membro
11.01.2018
Aderisce 1 membro
22.01.2018