Gruppi del II Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
Dal 21 luglio 1953 al 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 21 luglio 1953
-
Aderiscono
-
Egidio Ariosto,
Virginio Bertinelli,
Corrado Bonfantini,
Guido Ceccherini,
Domenico Chiaramello,
Anselmo Martoni,
Matteo Matteotti,
Carlo Matteotti,
Paolo Rossi,
Giuseppe Saragat,
Alberto Simonini,
Paolo Treves,
Ezio Vigorelli
-
-
Ezio Vigorelli
-
dal 21.07.1953 al 31.12.1954
Membro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
-
-
Egidio Ariosto
-
dal 21.07.1953 al 31.12.1954
Membro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958