Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
II Legislatura della Repubblica italiana
/ PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del II Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
Dal 21 luglio 1953 al 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 31 dicembre 1957 al 14 marzo 1958
Lasciano l'incarico
Membro del c.d.
Matteo Matteotti
Segretario
Guido Ceccherini
Presidente
Alberto Simonini
dal 31.12.1956 al 11.06.1958
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Membri del c.d.
Matteo Matteotti
dal 01.01.1954 al 31.12.1957
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Mario Bettinotti
dal 01.01.1957 al 11.06.1958
Membro dal 22.07.1953 al 11.06.1958
Carlo Matteotti
dal 01.01.1957 al 11.06.1958
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Segretario
Guido Ceccherini
dal 01.01.1954 al 31.12.1957
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
altri membri
Egidio Ariosto
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Virginio Bertinelli
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Corrado Bonfantini
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Domenico Chiaramello
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Anselmo Martoni
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Paolo Rossi
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giuseppe Saragat
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Paolo Treves
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Ezio Vigorelli
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giuseppe Romita
dal 22.07.1953 al 15.03.1958
Bruno Castellarin
dal 22.07.1953 al 11.06.1958
Giovanni L'Eltore
dal 22.07.1953 al 11.06.1958
Luigi Preti
dal 22.07.1953 al 11.06.1958
Guido Secreto
dal 22.07.1953 al 11.06.1958
Storia
Composizione storica
21.07.1953
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Membro del c.d.
Viene eletto 1 Segretario
Aderiscono 13 membri
22.07.1953
Aderiscono 6 membri
01.01.1954
Viene eletto 1 Membro del c.d.
Viene eletto 1 Segretario
31.12.1954
Viene eletto il Presidente
Il Presidente lascia l'incarico
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
31.12.1956
Viene eletto il Presidente
Il Presidente lascia l'incarico
01.01.1957
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Membro del c.d.
31.12.1957
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
15.03.1958
Cessa 1 membro