Organi del
Comitato permanente sui diritti umani nel mondo
22 gennaio 2019 - 12 ottobre 2022
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 13 luglio 2022 al 26 luglio 2022
Presidente
-
-
Laura Boldrini
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 30.04.2021 al 12.10.2022
Membro
dal 22.01.2019
al 12.10.2022
Vicepresidente
-
-
Vito Comencini
LEGA - SALVINI PREMIER
-
dal 29.04.2021 al 12.10.2022
Membro
dal 22.01.2019
al 12.10.2022
Segretario
-
-
Erasmo Palazzotto
LIBERI E UGUALI
-
dal 29.04.2021 al 12.10.2022
Membro
dal 29.04.2021
al 12.10.2022