Organi del
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative alla riforma tributaria
24 dicembre 1971 - 24 maggio 1972
(ai sensi dell'art.17 della legge 9 ottobre 1971 n. 825 e dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971 n. 1036)
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 24 dicembre 1971 al 28 dicembre 1971
-
sono assegnati
-
Enea Franza,
Remo Segnana,
Francesco Stefanelli,
Mario Martinelli,
Faustino Zugno,
Rino Formica,
Luigi Borsari,
Giuseppe Belotti,
Paolo Fortunati,
Giuseppe Trabucchi,
Luigi Silvestro Anderlini,
Francesco Soliano,
Mario Dosi,
Efisio Corrias,
Athos Valsecchi