Organi del
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative alla riforma tributaria
24 dicembre 1971 - 24 maggio 1972
(ai sensi dell'art.17 della legge 9 ottobre 1971 n. 825 e dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971 n. 1036)
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 29 dicembre 1971 al 16 febbraio 1972
-
sono assegnati
-
Luigi Bima,
Antonio Caldoro,
Rodolfo Vicentini,
Aristide Gunnella,
Alberto Ciampaglia,
Leonello Raffaelli,
Giuseppe La Loggia,
Bruno Lepre,
Pietro Serrentino,
Veraldo Vespignani,
Luciano Lenti,
Filippo Maria Pandolfi,
Mario Cirillo,
Ubaldo De Ponti,
Luigi Passoni
Vicepresidenti
-
-
Bruno Lepre
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO UNIFICATI
-
dal 29.12.1971 al 24.05.1972
Membro
dal 29.12.1971
al 24.05.1972
-
-
Veraldo Vespignani
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 29.12.1971 al 24.05.1972
Membro
dal 29.12.1971
al 24.05.1972
Segretari
-
-
Alberto Ciampaglia
PARTITO SOCIALISTA UNITARIO
-
dal 29.12.1971 al 24.05.1972
Membro
dal 29.12.1971
al 24.05.1972