Organi del
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative alla riforma tributaria
24 dicembre 1971 - 24 maggio 1972
(ai sensi dell'art.17 della legge 9 ottobre 1971 n. 825 e dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971 n. 1036)
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 17 febbraio 1972 al 23 maggio 1972
Vicepresidenti
-
-
Bruno Lepre
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO UNIFICATI
-
dal 29.12.1971 al 24.05.1972
Membro
dal 29.12.1971
al 24.05.1972
-
-
Veraldo Vespignani
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 29.12.1971 al 24.05.1972
Membro
dal 29.12.1971
al 24.05.1972
Segretari
-
-
Alberto Ciampaglia
PARTITO SOCIALISTA UNITARIO
-
dal 29.12.1971 al 24.05.1972
Membro
dal 29.12.1971
al 24.05.1972