Organi del
I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
2 luglio 1987 - 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 4 agosto 1987 al 5 agosto 1987
-
sono assegnati
-
Filippo Caria,
Natale Amodeo,
Silvano Labriola,
Giovanni Ferrara,
Andrea Mitolo,
Vincenzo Binetti,
Giulio Camber,
Michele Zolla,
Mario Frasson,
Carlo Alberto Ciocci,
Sergio Mattarella,
Giorgio Cardetti,
Raffaele Mastrantuono,
Luigi Firpo,
Francesco Servello,
Franco Franchi,
Valdo Spini,
Adriano Ciaffi,
Massimo Pacetti,
Danilo Bertoli,
Daniela Mazzuconi,
Silvia Barbieri,
Renato Zangheri,
Gianni Lanzinger,
Remo Gaspari,
Lucio Strumendo,
Bruno Vecchiarelli,
Egidio Sterpa,
Massimo Teodori,
Rosario Chiriano,
Antonio Gava,
Stefano Rodota',
Abdon Alinovi,
Pietro Ingrao,
Achille Occhetto,
Vito Riggio,
Carmelo Pujia,
Francesco Russo,
Augusto Barbera,
Pietro Soddu,
Gavino Angius,
Willer Bordon,
Flora Calvanese,
Luciano Caveri,
Giovanni Gei,
Giovanni Galloni,
Tarcisio Gitti,
Giuliano Amato
Presidente
-
-
Silvano Labriola
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
Vicepresidenti
-
-
Adriano Ciaffi
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
-
-
Silvia Barbieri
COMUNISTA
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
Segretari
-
-
Flora Calvanese
COMUNISTA
-
dal 04.08.1987 al 14.11.1988
Membro
dal 04.08.1987
al 14.11.1988
-
-
Vincenzo Binetti
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 04.08.1987 al 10.05.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992