Organi del
II Commissione (Giustizia)
2 luglio 1987 - 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 7 febbraio 1989 al 21 luglio 1989
Presidente
-
-
Virginio Rognoni
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 29.07.1988 al 17.10.1989
Membro
dal 13.04.1988
al 22.04.1992
Vicepresidenti
-
-
Luciano Violante
COMUNISTA
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
-
-
Egidio Alagna
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
Segretari
-
-
Antonio Bargone
COMUNISTA
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
-
-
Gaetano Vairo
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992