Organi del
II Commissione (Giustizia)
2 luglio 1987 - 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 12 aprile 1991 al 16 aprile 1991
Presidente
-
-
Giuseppe Gargani
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 25.09.1990 al 16.10.1991
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
Vicepresidenti
-
-
Egidio Alagna
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 18.10.1989 al 16.10.1991
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
-
-
Antonio Bargone
COMUNISTA
-
dal 18.10.1989 al 16.10.1991
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
Segretari
-
-
Gaetano Vairo
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 18.10.1989 al 16.10.1991
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992