Organi del
II Commissione (Giustizia)
4 giugno 1996 - 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 27 novembre 1996 al 26 gennaio 1997
Presidente
-
-
Giuliano Pisapia
RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI
-
dal 04.06.1996 al 27.07.1998
Membro
dal 04.06.1996
al 28.10.1998
Vicepresidenti
-
-
Anna Maria Serafini
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
-
dal 04.06.1996 al 27.07.1998
Membro
dal 04.06.1996
al 10.10.2000
-
-
Gian Franco Anedda
ALLEANZA NAZIONALE
-
dal 04.06.1996 al 27.07.1998
Membro
dal 04.06.1996
al 27.07.1998
Segretari
-
-
Carmelo Carrara
CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO - CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI
-
dal 04.06.1996 al 27.07.1998
Membro
dal 04.06.1996
al 29.05.2001
-
-
Antonio Borrometi
POPOLARI DEMOCRATICI - L'ULIVO
-
dal 04.06.1996 al 27.07.1998
Membro
dal 04.06.1996
al 29.05.2001