Organi del
II Commissione (Giustizia)
4 giugno 1996 - 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 28 ottobre 1998 al 2 novembre 1998
Vicepresidenti
-
-
Anna Maria Serafini
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
-
dal 28.07.1998 al 03.12.1998
Membro
dal 04.06.1996
al 10.10.2000
Segretari
-
-
Mario Gazzilli
FORZA ITALIA
-
dal 28.07.1998 al 10.10.2000
Membro
dal 04.06.1996
al 29.05.2001
-
-
Antonio Borrometi
POPOLARI DEMOCRATICI - L'ULIVO
-
dal 28.07.1998 al 10.10.2000
Membro
dal 04.06.1996
al 29.05.2001