Organi del
II Commissione (Giustizia)
4 giugno 1996 - 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 5 gennaio 2000 al 10 gennaio 2000
Presidente
-
-
Anna Finocchiaro
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
-
dal 05.11.1998 al 10.10.2000
Membro
dal 28.10.1998
al 29.05.2001
Vicepresidenti
-
-
Nicola Miraglia Del Giudice
CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI - CRISTIANI DEMOCRATICI PER LA REPUBBLICA (CDU-CDR)
-
dal 03.12.1998 al 10.10.2000
Membro
dal 04.06.1996
al 29.05.2001
Segretari
-
-
Mario Gazzilli
FORZA ITALIA
-
dal 28.07.1998 al 10.10.2000
Membro
dal 04.06.1996
al 29.05.2001
-
-
Antonio Borrometi
POPOLARI DEMOCRATICI - L'ULIVO
-
dal 28.07.1998 al 10.10.2000
Membro
dal 04.06.1996
al 29.05.2001