Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVI Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
IV Commissione (Difesa)
29 aprile 2008 - 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 13 maggio 2008
sono assegnati
Michele Pisacane
,
Francesco Bosi
Membri
Michele Pisacane
dal 13.05.2008 al 13.10.2010
Francesco Bosi
dal 13.05.2008 al 14.03.2013
Naviga
Storia
Composizione storica
13.05.2008
sono assegnati 2 membri
14.05.2008
sono assegnati 2 membri
15.05.2008
sono assegnati 5 membri
21.05.2008
sono assegnati 35 membri
2 sostituzioni
22.05.2008
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
vengono eletti 5 deputati alla carica di Capogruppo
23.05.2008
1 Segretario lascia l'incarico
28.05.2008
viene eletto 1 Capogruppo
02.06.2008
1 Capogruppo lascia l'incarico
04.06.2008
viene eletto 1 Segretario
02.07.2008
viene eletto 1 Capogruppo
25.11.2008
cessa 1 membro
1 subentro
07.01.2009
1 Capogruppo lascia l'incarico
09.01.2009
viene eletto 1 Capogruppo
30.01.2009
cessa 1 membro
03.02.2009
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
1 Capogruppo lascia l'incarico
26.02.2009
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
1 sostituzione
1 subentro
06.05.2009
cessa 1 membro
12.05.2009
1 sostituzione
1 subentro
06.10.2009
cessa 1 membro
12.11.2009
1 Vicepresidente lascia l'incarico
16.11.2009
cessa 1 membro
23.11.2009
è assegnato 1 membro
24.11.2009
viene eletto 1 Vicepresidente
02.02.2010
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
20.05.2010
1 Vicepresidente lascia l'incarico
termina 1 sostituzione
25.05.2010
viene eletto 1 Vicepresidente
1 subentro
termina 1 subentro
08.07.2010
cessano 2 membri
2 subentri
08.09.2010
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
10.09.2010
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
15.09.2010
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
termina 1 sostituzione
21.09.2010
è assegnato 1 membro
12.10.2010
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
13.10.2010
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 2 membri
cessa 1 membro
termina 1 subentro
20.12.2010
cessa 1 membro
27.01.2011
viene eletto 1 Capogruppo
09.03.2011
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
04.10.2011
1 sostituzione
03.11.2011
1 Capogruppo lascia l'incarico
07.11.2011
viene eletto 1 Capogruppo
16.11.2011
1 Segretario lascia l'incarico
terminano 2 sostituzioni
18.11.2011
cessa 1 membro
1 subentro
23.11.2011
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
28.11.2011
è assegnato 1 membro
21.12.2011
viene eletto 1 Segretario
cessa 1 membro
10.01.2012
2 subentri
termina 1 subentro
17.01.2012
cessa 1 membro
30.01.2012
1 subentro
termina 1 subentro
22.02.2012
è assegnato 1 membro
28.02.2012
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
30.11.2012
è assegnato 1 membro