Organi del
IV Commissione (Difesa)
29 aprile 2008 - 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 23 maggio 2008 al 27 maggio 2008
Presidente
-
-
Edmondo Cirielli
POPOLO DELLA LIBERTA'
-
dal 22.05.2008 al 12.10.2010
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
Vicepresidenti
-
-
Ettore Pirovano
LEGA NORD PADANIA
-
dal 22.05.2008 al 12.11.2009
Membro
dal 15.05.2008
al 21.12.2011
Segretari
-
-
Italo Tanoni
POPOLO DELLA LIBERTA'
-
dal 22.05.2008 al 23.05.2008
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013