Organi del
IV Commissione (Difesa)
29 aprile 2008 - 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 23 novembre 2009
Presidente
-
-
Edmondo Cirielli
POPOLO DELLA LIBERTA'
-
dal 22.05.2008 al 12.10.2010
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013