Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVII Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
IV Commissione (Difesa)
15 marzo 2013 - 22 marzo 2018
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 20 luglio 2015
lasciano l'incarico
Presidente
Elio Vito
VicePresidente
Massimo Artini
,
Rosa Maria Villecco Calipari
Segretario
Salvatore Piccolo
,
Paolo Bernini
Capogruppo
Massimo Artini
MISTO
dal 26.02.2015 al 22.03.2018
Naviga
Storia
Composizione storica
07.05.2013
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
viene eletto 1 Segretario
vengono eletti 7 deputati alla carica di Capogruppo
sono assegnati 42 membri
4 sostituzioni
08.05.2013
viene eletto 1 Segretario
viene eletto 1 Capogruppo
13.05.2013
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
31.10.2013
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
08.11.2013
cessano 2 membri
2 subentri
21.11.2013
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
28.11.2013
viene eletto 1 Capogruppo
22.12.2013
è assegnato 1 membro
21.01.2014
vengono eletti 2 deputati alla carica di Capogruppo
lasciano l'incarico di Capogruppo in 2
12.02.2014
1 Capogruppo lascia l'incarico
17.02.2014
cessa 1 membro
20.02.2014
viene eletto 1 Capogruppo
03.03.2014
viene eletto 1 Capogruppo
14.03.2014
cessa 1 membro
4 sostituzioni
1 subentro
20.06.2014
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
25.06.2014
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
termina 1 subentro
27.06.2014
sono assegnati 2 membri
04.07.2014
è assegnato 1 membro
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
09.07.2014
cessa 1 membro
10.07.2014
cessa 1 membro
1 subentro
11.07.2014
1 subentro
14.07.2014
1 subentro
termina 1 subentro
16.09.2014
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
07.10.2014
cessa 1 membro
08.10.2014
1 subentro
10.10.2014
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
07.11.2014
cessa 1 membro
termina 1 sostituzione
01.12.2014
è assegnato 1 membro
03.12.2014
è assegnato 1 membro
16.12.2014
1 Capogruppo lascia l'incarico
19.12.2014
cessa 1 membro
15.01.2015
è assegnato 1 membro
13.02.2015
viene eletto 1 Capogruppo
16.02.2015
cessa 1 membro
26.02.2015
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
11.03.2015
è assegnato 1 membro
13.03.2015
cessa 1 membro
1 sostituzione
1 subentro
31.03.2015
cessa 1 membro
15.04.2015
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
09.07.2015
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
1 sostituzione
13.07.2015
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
20.07.2015
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
21.07.2015
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
vengono eletti 3 deputati alla carica di Capogruppo
sono assegnati 4 membri
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
23.07.2015
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
29.07.2015
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
05.08.2015
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
1 subentro
09.09.2015
1 Capogruppo lascia l'incarico
03.11.2015
è assegnato 1 membro
13.11.2015
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
17.11.2015
cessa 1 membro
1 subentro
termina 1 sostituzione
24.11.2015
cessa 1 membro
25.11.2015
cessa 1 membro
19.02.2016
cessa 1 membro
1 subentro
02.03.2016
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
1 subentro
termina 1 sostituzione
04.05.2016
è assegnato 1 membro
19.05.2016
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
08.06.2016
cessa 1 membro
1 subentro
04.08.2016
è assegnato 1 membro
28.09.2016
1 Capogruppo lascia l'incarico
29.09.2016
viene eletto 1 Capogruppo
20.10.2016
viene eletto 1 Capogruppo
14.12.2016
1 sostituzione
09.01.2017
3 sostituzioni
02.02.2017
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
28.02.2017
1 Capogruppo lascia l'incarico
03.03.2017
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
07.03.2017
viene eletto 1 Capogruppo
cessano 2 membri
08.03.2017
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
04.04.2017
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
10.05.2017
cessano 2 membri
29.06.2017
1 Capogruppo lascia l'incarico
06.12.2017
è assegnato 1 membro
09.01.2018
cessa 1 membro
11.01.2018
è assegnato 1 membro
Gruppi
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE (2)
MOVIMENTO 5 STELLE (1)
PARTITO DEMOCRATICO (3)
MOVIMENTO 5 STELLE (2)
LEGA NORD E AUTONOMIE (1)
FRATELLI D'ITALIA (1)
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' (1)
NUOVO CENTRODESTRA (1)
MISTO (1)