Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVII Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
IV Commissione (Difesa)
15 marzo 2013 - 22 marzo 2018
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 28 febbraio 2017 al 2 marzo 2017
lascia l'incarico
Capogruppo
Donatella Duranti
Vicepresidente
Massimo Artini
MISTO
dal 21.07.2015 al 22.03.2018
Capogruppo
Massimo Artini
MISTO
dal 26.02.2015 al 22.03.2018
Naviga
Storia
Composizione storica
07.05.2013
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
viene eletto 1 Segretario
vengono eletti 7 deputati alla carica di Capogruppo
sono assegnati 42 membri
4 sostituzioni
08.05.2013
viene eletto 1 Segretario
viene eletto 1 Capogruppo
13.05.2013
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
31.10.2013
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
08.11.2013
cessano 2 membri
2 subentri
21.11.2013
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
28.11.2013
viene eletto 1 Capogruppo
22.12.2013
è assegnato 1 membro
21.01.2014
vengono eletti 2 deputati alla carica di Capogruppo
lasciano l'incarico di Capogruppo in 2
12.02.2014
1 Capogruppo lascia l'incarico
17.02.2014
cessa 1 membro
20.02.2014
viene eletto 1 Capogruppo
03.03.2014
viene eletto 1 Capogruppo
14.03.2014
cessa 1 membro
4 sostituzioni
1 subentro
20.06.2014
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
25.06.2014
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
termina 1 subentro
27.06.2014
sono assegnati 2 membri
04.07.2014
è assegnato 1 membro
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
09.07.2014
cessa 1 membro
10.07.2014
cessa 1 membro
1 subentro
11.07.2014
1 subentro
14.07.2014
1 subentro
termina 1 subentro
16.09.2014
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
07.10.2014
cessa 1 membro
08.10.2014
1 subentro
10.10.2014
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
07.11.2014
cessa 1 membro
termina 1 sostituzione
01.12.2014
è assegnato 1 membro
03.12.2014
è assegnato 1 membro
16.12.2014
1 Capogruppo lascia l'incarico
19.12.2014
cessa 1 membro
15.01.2015
è assegnato 1 membro
13.02.2015
viene eletto 1 Capogruppo
16.02.2015
cessa 1 membro
26.02.2015
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
11.03.2015
è assegnato 1 membro
13.03.2015
cessa 1 membro
1 sostituzione
1 subentro
31.03.2015
cessa 1 membro
15.04.2015
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
09.07.2015
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
1 sostituzione
13.07.2015
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
20.07.2015
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
21.07.2015
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
vengono eletti 3 deputati alla carica di Capogruppo
sono assegnati 4 membri
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
23.07.2015
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
29.07.2015
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
05.08.2015
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
1 subentro
09.09.2015
1 Capogruppo lascia l'incarico
03.11.2015
è assegnato 1 membro
13.11.2015
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
17.11.2015
cessa 1 membro
1 subentro
termina 1 sostituzione
24.11.2015
cessa 1 membro
25.11.2015
cessa 1 membro
19.02.2016
cessa 1 membro
1 subentro
02.03.2016
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
1 subentro
termina 1 sostituzione
04.05.2016
è assegnato 1 membro
19.05.2016
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
08.06.2016
cessa 1 membro
1 subentro
04.08.2016
è assegnato 1 membro
28.09.2016
1 Capogruppo lascia l'incarico
29.09.2016
viene eletto 1 Capogruppo
20.10.2016
viene eletto 1 Capogruppo
14.12.2016
1 sostituzione
09.01.2017
3 sostituzioni
02.02.2017
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
28.02.2017
1 Capogruppo lascia l'incarico
03.03.2017
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
07.03.2017
viene eletto 1 Capogruppo
cessano 2 membri
08.03.2017
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
04.04.2017
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
10.05.2017
cessano 2 membri
29.06.2017
1 Capogruppo lascia l'incarico
06.12.2017
è assegnato 1 membro
09.01.2018
cessa 1 membro
11.01.2018
è assegnato 1 membro
Gruppi
PARTITO DEMOCRATICO (4)
MISTO (1)
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE (2)
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' (1)
NUOVO CENTRODESTRA (1)
MOVIMENTO 5 STELLE (1)
PER L'ITALIA (1)
SCELTA CIVICA PER L'ITALIA (1)
SCELTA CIVICA VERSO CITTADINI PER L'ITALIA-MAIE (1)