Organi del
IV Commissione Giustizia
16 maggio 1963 - 4 giugno 1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 4 dicembre 1963 al 7 dicembre 1963
Presidente
-
-
Leonetto Amadei
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 12.07.1963 al 08.12.1963
Membro
dal 01.07.1963
al 08.12.1963
Vicepresidenti
-
-
Alberto Guidi
COMUNISTA
-
dal 12.07.1963 al 20.01.1964
Membro
dal 01.07.1963
al 04.06.1968
-
-
Uberto Breganze
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 12.07.1963 al 20.01.1964
Membro
dal 01.07.1963
al 04.06.1968
Segretario
-
-
Antonio Zoboli
COMUNISTA
-
dal 12.07.1963 al 20.01.1964
Membro
dal 01.07.1963
al 04.06.1968