Organi del
IV Commissione Giustizia
16 maggio 1963 - 4 giugno 1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 17 novembre 1965 al 31 dicembre 1965
Presidente
-
-
Franco Zappa
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 21.01.1965 al 01.01.1966
Membro
dal 21.01.1964
al 04.06.1968
Vicepresidenti
-
-
Uberto Breganze
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 21.01.1965 al 01.01.1966
Membro
dal 01.07.1963
al 04.06.1968
-
-
Francesco Cacciatore
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITA' PROLETARIA
-
dal 21.01.1965 al 01.01.1966
Membro
dal 01.07.1963
al 04.06.1968
Segretari
-
-
Antonio Zoboli
COMUNISTA
-
dal 21.01.1965 al 01.01.1966
Membro
dal 01.07.1963
al 04.06.1968
-
-
Renato Dell'Andro
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 21.01.1965 al 01.01.1966
Membro
dal 01.07.1963
al 04.06.1968