Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
X Legislatura della Repubblica italiana
/
Ufficio di Presidenza
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Ufficio di Presidenza
2 luglio 1987 - 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 2 luglio 1987 al 8 luglio 1987
viene eletto
Presidente
Nilde Iotti
è assegnato
Nilde Iotti
Presidente
Nilde Iotti
dal 02.07.1987 al 22.04.1992
Membro dal 02.07.1987 al 22.04.1992
Naviga
Storia
Composizione storica
02.07.1987
viene eletto il Presidente
è assegnato 1 membro
09.07.1987
vengono eletti 4 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 3 deputati alla carica di Questore
vengono eletti 8 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 15 membri
22.07.1987
vengono eletti 4 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 4 membri
12.04.1988
1 Vicepresidente lascia l'incarico
12.05.1988
viene eletto 1 Vicepresidente
è assegnato 1 membro
1 Segretario lascia l'incarico
cessano 2 membri
14.05.1988
1 Segretario lascia l'incarico
cessa 1 membro
19.05.1988
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 2 membri
14.06.1990
1 Segretario lascia l'incarico
cessa 1 membro
12.07.1990
viene eletto 1 Segretario
è assegnato 1 membro
22.07.1990
1 Vicepresidente lascia l'incarico
27.07.1990
cessa 1 membro
18.10.1990
viene eletto 1 Vicepresidente
è assegnato 1 membro
03.03.1992
1 Vicepresidente lascia l'incarico
cessa 1 membro