Organi del
Ufficio di Presidenza
2 luglio 1987 - 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 12 aprile 1988 al 11 maggio 1988
Presidente
-
-
Nilde Iotti
-
dal 02.07.1987 al 22.04.1992
Membro
dal 02.07.1987
al 22.04.1992
questore
-
-
Elio Quercioli
-
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Membro
dal 09.07.1987
al 22.04.1992
-
-
Carlo Sangalli
-
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Membro
dal 09.07.1987
al 22.04.1992