Organi del
Ufficio di Presidenza
2 luglio 1987 - 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 9 luglio 1987 al 21 luglio 1987
-
vengono eletti
-
VicePresidente
Aldo Aniasi,
Alfredo Biondi,
Vito Lattanzio,
Gerardo Bianco
questore
Elio Quercioli,
Francesco Colucci,
Carlo Sangalli
Segretario
Giuliano Silvestri,
Natale Amodeo,
Angela Francese,
Dino Madaudo,
Renzo Patria,
Aldo Rizzo,
Franco Franchi,
Mauro Dutto
-
sono assegnati
-
Gerardo Bianco,
Aldo Aniasi,
Elio Quercioli,
Mauro Dutto,
Renzo Patria,
Franco Franchi,
Dino Madaudo,
Giuliano Silvestri,
Natale Amodeo,
Vito Lattanzio,
Carlo Sangalli,
Aldo Rizzo,
Angela Francese,
Francesco Colucci,
Alfredo Biondi
Presidente
-
-
Nilde Iotti
-
dal 02.07.1987 al 22.04.1992
Membro
dal 02.07.1987
al 22.04.1992
questore
-
-
Elio Quercioli
-
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Membro
dal 09.07.1987
al 22.04.1992
-
-
Carlo Sangalli
-
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Membro
dal 09.07.1987
al 22.04.1992