Organi del
V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)
29 aprile 2008 - 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 7 aprile 2009 al 27 aprile 2009
Presidente
-
-
Giancarlo Giorgetti
LEGA NORD PADANIA
-
dal 22.05.2008 al 12.10.2010
Membro
dal 15.05.2008
al 14.03.2013
Vicepresidenti
-
-
Bruno Tabacci
UNIONE DI CENTRO
-
dal 22.05.2008 al 11.11.2009
Membro
dal 13.05.2008
al 17.11.2009
-
-
Gaspare Giudice
POPOLO DELLA LIBERTA'
-
dal 22.05.2008 al 28.04.2009
Membro
dal 21.05.2008
al 28.04.2009
Segretari
-
-
Antonio Misiani
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 22.05.2008 al 12.10.2010
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013