Organi del
V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)
29 aprile 2008 - 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 15 febbraio 2011 al 9 marzo 2011
Presidente
-
-
Giancarlo Giorgetti
LEGA NORD PADANIA
-
dal 13.10.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 15.05.2008
al 14.03.2013
Segretari
-
-
Maino Marchi
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 13.10.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013