Organi del
V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)
29 aprile 2008 - 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 8 settembre 2010 al 9 settembre 2010
Presidente
-
-
Giancarlo Giorgetti
LEGA NORD PADANIA
-
dal 22.05.2008 al 12.10.2010
Membro
dal 15.05.2008
al 14.03.2013
Vicepresidenti
-
-
Gian Luca Galletti
UNIONE DI CENTRO
-
dal 19.11.2009 al 12.10.2010
Membro
dal 13.05.2008
al 25.10.2010
Segretari
-
-
Antonio Misiani
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 22.05.2008 al 12.10.2010
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013