Organi del
VI Commissione Istruzione e belle arti
25 giugno 1953 - 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 22 luglio 1953 al 26 luglio 1953
Vicepresidenti
-
-
Giuseppe Ermini
-
dal 01.07.1953 al 19.01.1954
Membro
dal 01.07.1953
al 11.06.1958
Segretari
-
-
Angela Gotelli
-
dal 01.07.1953 al 30.06.1954
Membro
dal 01.07.1953
al 11.06.1958