Organi del
VI Commissione Istruzione e belle arti
25 giugno 1953 - 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 12 febbraio 1954 al 9 marzo 1954
Segretari
-
-
Angela Gotelli
-
dal 01.07.1953 al 30.06.1954
Membro
dal 01.07.1953
al 11.06.1958