Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
X Commissione (attivita' produttive, commercio e turismo)
23 marzo 2018 - 12 ottobre 2022
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 22 ottobre 2020 al 27 ottobre 2020
cessa
Francesco Acquaroli
Segretario
Sara Moretto
ITALIA VIVA
dal 29.07.2020 al 12.10.2022
Capogruppo
Sara Moretto
ITALIA VIVA
dal 27.09.2019 al 12.10.2022
Naviga
Storia
Composizione storica
21.06.2018
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
vengono eletti 7 deputati alla carica di Capogruppo
sono assegnati 46 membri
3 sostituzioni
12.12.2018
cessa 1 membro
termina 1 sostituzione
09.01.2019
cessa 1 membro
12.06.2019
è assegnato 1 membro
09.07.2019
è assegnato 1 membro
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
10.07.2019
viene eletto 1 Capogruppo
10.09.2019
cessa 1 membro
1 subentro
12.09.2019
è assegnato 1 membro
19.09.2019
1 Capogruppo lascia l'incarico
1 sostituzione
23.09.2019
cessa 1 membro
27.09.2019
vengono eletti 2 deputati alla carica di Capogruppo
è assegnato 1 membro
30.10.2019
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
27.11.2019
cessa 1 membro
1 subentro
22.01.2020
cessano 2 membri
12.03.2020
è assegnato 1 membro
23.04.2020
cessa 1 membro
20.05.2020
è assegnato 1 membro
22.07.2020
sono assegnati 2 membri
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessano 2 membri
24.07.2020
viene eletto 1 Capogruppo
28.07.2020
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
29.07.2020
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
31.07.2020
cessa 1 membro
termina 1 sostituzione
06.08.2020
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
02.09.2020
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
10.09.2020
cessa 1 membro
1 subentro
22.10.2020
cessa 1 membro
28.10.2020
è assegnato 1 membro
09.03.2021
sono assegnati 2 membri
12.03.2021
è assegnato 1 membro
18.03.2021
cessano 2 membri
19.03.2021
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
23.03.2021
cessa 1 membro
1 subentro
30.03.2021
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
09.04.2021
è assegnato 1 membro
27.05.2021
cessa 1 membro
1 subentro
11.06.2021
viene eletto 1 Capogruppo
cessa 1 membro
16.06.2021
sono assegnati 2 membri
cessa 1 membro
29.07.2021
cessa 1 membro
28.09.2021
è assegnato 1 membro
22.10.2021
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
03.12.2021
è assegnato 1 membro
28.12.2021
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
05.01.2022
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
23.01.2022
cessa 1 membro
24.01.2022
è assegnato 1 membro
03.02.2022
è assegnato 1 membro
10.02.2022
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
17.02.2022
cessa 1 membro
09.03.2022
cessa 1 membro
1 subentro
10.03.2022
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
23.06.2022
1 Capogruppo lascia l'incarico
24.06.2022
viene eletto 1 Capogruppo
sono assegnati 3 membri
27.06.2022
cessano 2 membri
Gruppi
PARTITO DEMOCRATICO (2)
MOVIMENTO 5 STELLE (1)
LEGA - SALVINI PREMIER (2)
ITALIA VIVA (1)
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE (1)
LIBERI E UGUALI (1)
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE (1)
FRATELLI D'ITALIA (1)
MOVIMENTO 5 STELLE (1)
MISTO (1)