Organi del
XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)
2 luglio 1987 - 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 4 agosto 1987 al 5 agosto 1987
-
sono assegnati
-
Francesco Sama',
Luigi Foti,
Laura Balbo Ceccarelli,
Rolando Rocchi,
Angela Francese,
Pino Pisicchio,
Orazio Sapienza,
Teresa Migliasso,
Giuseppe Lucenti,
Giorgio Ghezzi,
Francesco Rais,
Aldo Rebecchi,
Pietro Battaglia,
Novello Pallanti,
Tancredi Cimmino,
Giovanni Russo Spena,
Gianfranco Nappi,
Nino Sospiri,
Anna Maria Nucci Mauro,
Andrea Borruso,
Gianni Ravaglia,
Vincenzo Scotti,
Rino Formica,
Vincenzo Recchia,
Bruno Antonucci,
Salvatore Sanfilippo,
Gianfranco Fini,
Nino Cristofori,
Annalisa Diaz Cao,
Vincenzo Mancini,
Agazio Loiero,
Settimo Gottardo,
Luciano Gelpi,
Ferdinando Facchiano,
Antonio Mastrogiacomo,
Adriana Lodi Faustini Fustini,
Giovanna Tealdi,
Laura Cima,
Angelo Cresco,
Luciano Azzolini,
Sergio Stanzani Ghedini,
Sergio Vazzoler,
Antonio Bassolino,
Raffaele Costa,
Giorgio Santuz,
Felice Iossa
Presidente
-
-
Vincenzo Mancini
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
Vicepresidenti
-
-
Ferdinando Facchiano
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 04.08.1987 al 22.07.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 18.10.1989
-
-
Giorgio Ghezzi
COMUNISTA
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
Segretari
-
-
Orazio Sapienza
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992