Organi del
XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)
2 luglio 1987 - 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 27 novembre 1991 al 21 aprile 1992
Presidente
-
-
Vincenzo Mancini
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 16.10.1991 al 22.04.1992
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
Segretari
-
-
Orazio Sapienza
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 16.10.1991 al 22.04.1992
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992