Organi del
XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)
2 luglio 1987 - 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 22 novembre 1989 al 3 aprile 1990
Presidente
-
-
Vincenzo Mancini
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 18.10.1989 al 15.10.1991
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
Vicepresidenti
-
-
Antonio Bruno
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 18.10.1989 al 30.10.1990
Membro
dal 18.10.1989
al 30.10.1990
-
-
Giorgio Ghezzi
COMUNISTA
-
dal 18.10.1989 al 15.10.1991
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
Segretari
-
-
Orazio Sapienza
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 18.10.1989 al 15.10.1991
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992