Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVII Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
XII Commissione (Affari sociali)
15 marzo 2013 - 22 marzo 2018
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 17 luglio 2014 al 7 agosto 2014
è assegnato
Toni Matarrelli
Capogruppo
Giovanni Monchiero
SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
dal 19.02.2014 al 01.12.2014
Naviga
Storia
Composizione storica
07.05.2013
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
vengono eletti 5 deputati alla carica di Capogruppo
sono assegnati 47 membri
cessano 2 membri
3 sostituzioni
termina 1 sostituzione
08.05.2013
vengono eletti 2 deputati alla carica di Capogruppo
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
15.05.2013
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
12.06.2013
cessa 1 membro
1 subentro
20.11.2013
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
1 subentro
termina 1 sostituzione
termina 1 subentro
21.11.2013
è assegnato 1 membro
termina 1 sostituzione
28.11.2013
viene eletto 1 Capogruppo
cessa 1 membro
1 subentro
11.12.2013
1 Capogruppo lascia l'incarico
17.12.2013
viene eletto 1 Capogruppo
17.02.2014
viene eletto 1 Capogruppo
19.02.2014
viene eletto 1 Capogruppo
14.03.2014
1 sostituzione
06.06.2014
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
20.06.2014
cessa 1 membro
1 subentro
25.06.2014
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
termina 1 subentro
27.06.2014
cessa 1 membro
04.07.2014
è assegnato 1 membro
11.07.2014
1 subentro
17.07.2014
è assegnato 1 membro
08.08.2014
cessa 1 membro
1 subentro
02.10.2014
è assegnato 1 membro
29.10.2014
cessa 1 membro
10.11.2014
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
01.12.2014
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
03.12.2014
cessa 1 membro
16.12.2014
1 Capogruppo lascia l'incarico
28.01.2015
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
30.04.2015
è assegnato 1 membro
09.07.2015
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
termina 1 sostituzione
13.07.2015
è assegnato 1 membro
termina 1 subentro
20.07.2015
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
21.07.2015
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
vengono eletti 2 deputati alla carica di Capogruppo
sono assegnati 3 membri
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
termina 1 subentro
23.07.2015
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
31.07.2015
è assegnato 1 membro
04.08.2015
cessa 1 membro
18.09.2015
è assegnato 1 membro
02.10.2015
è assegnato 1 membro
19.11.2015
cessa 1 membro
23.11.2015
1 Capogruppo lascia l'incarico
25.11.2015
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
1 subentro
01.12.2015
cessano 2 membri
21.12.2015
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
15.06.2016
cessa 1 membro
1 subentro
22.06.2016
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
07.07.2016
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
14.07.2016
viene eletto 1 Capogruppo
13.10.2016
1 Capogruppo lascia l'incarico
20.10.2016
viene eletto 1 Capogruppo
11.01.2017
viene eletto 1 Capogruppo
02.02.2017
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
28.02.2017
1 Capogruppo lascia l'incarico
07.03.2017
viene eletto 1 Capogruppo
cessa 1 membro
09.03.2017
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
04.04.2017
viene eletto 1 Capogruppo
termina 1 subentro
13.04.2017
è assegnato 1 membro
28.06.2017
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
29.06.2017
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
1 subentro
10.07.2017
1 Capogruppo lascia l'incarico
14.12.2017
cessa 1 membro
Gruppi
SCELTA CIVICA PER L'ITALIA (1)
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE (1)
PARTITO DEMOCRATICO (2)
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE (1)
MOVIMENTO 5 STELLE (1)
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' (1)
LEGA NORD E AUTONOMIE (1)
MISTO (1)
NUOVO CENTRODESTRA (1)
PER L'ITALIA (1)
SCELTA CIVICA PER L'ITALIA (1)