Organi del
XII Commissione Industria e commercio, artigianato, commercio estero
25 maggio 1972 - 4 luglio 1976
VI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 26 maggio 1974 al 28 maggio 1974
Presidente
-
-
Riccardo Misasi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1972 al 10.07.1974
Membro
dal 25.05.1972
al 14.01.1975
Vicepresidenti
-
-
Loris Biagioni
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1972 al 10.07.1974
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
-
-
Lodovico Maschiella
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 21.11.1973 al 10.07.1974
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
Segretario
-
-
Giuseppe Caroli
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1972 al 10.07.1974
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976