Organi del
XII Commissione Industria e commercio, artigianato, commercio estero
25 maggio 1972 - 4 luglio 1976
VI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 26 febbraio 1976 al 3 luglio 1976
Presidente
-
-
Oscar Mammi'
PARTITO REPUBBLICANO
-
dal 22.01.1975 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
Vicepresidenti
-
-
Lodovico Maschiella
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1974 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
-
-
Giuseppe Tocco
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1974 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
Segretario
-
-
Giuseppe Caroli
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1974 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976