Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Farina
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gianni Farina
(Giovanni Farina)
Nasce a Caiolo (Sondrio) il 10 gennaio 1941
Diploma di istituto tecnico per geometri; Ingegnere civile
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
296
Progetti di legge presentati
|
129
Interventi
|
575
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (71)
Altro firmatario (504)
Hai trovato 575 risultati
pagina
1
di 39
XV Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00234 presentata da FARINA GIANNI (L' ULIVO) in data 13/06/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00232 presentata da FARINA GIANNI (L' ULIVO) in data 13/06/2006
INTERPELLANZA URGENTE 2/00031 presentata da ROTONDO ANTONIO (L' ULIVO) in data 27/06/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00379 presentata da FARINA GIANNI (L' ULIVO) in data 28/06/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00391 presentata da FEDI MARCO (L' ULIVO) in data 29/06/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00443 presentata da FARINA GIANNI (L' ULIVO) in data 05/07/2006
INTERPELLANZA URGENTE 2/00050 presentata da DI SALVO TITTI (L' ULIVO) in data 06/07/2006
INTERPELLANZA 2/00051 presentata da BAFILE MARIZA (L' ULIVO) in data 07/07/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00597 presentata da NARDUCCI FRANCO ADDOLORATO GIACINTO (L' ULIVO) in data 19/07/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00596 presentata da BAFILE MARIZA (L' ULIVO) in data 19/07/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00722 presentata da BUCCHINO GINO (L'ULIVO) in data 27/07/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00826 presentata da FEDI MARCO (L' ULIVO) in data 02/08/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00857 presentata da FEDI MARCO (L' ULIVO) in data 02/08/2006
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01475/021 presentata da BRESSA GIANCLAUDIO (L' ULIVO) in data 02/08/2006
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01475/061 presentata da FEDI MARCO (L' ULIVO) in data 02/08/2006
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2006
52
2007
29
2008
75
2009
26
2010
20
2011
18
2012
8
2013
33
2014
12
2015
9
2016
8
2017
6