I Governo Craxi
Dal 4 agosto 1983 al 1 agosto 1986
IX Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 4 agosto 1983
-
Vengono nominati
-
Presidente del Consiglio
Bettino Craxi
Vicepresidente del Consiglio
Arnaldo Forlani
Ministro senza portafoglio
Salverino De Vito,
Luigi Granelli,
Alfredo Biondi,
Francesco Forte,
Remo Gaspari,
Oscar Mammi',
Pier Luigi Romita,
Vincenzo Scotti,
Arnaldo Forlani
Ministro
Gianuario Carta,
Nicola Capria,
Clelio Darida,
Gianni De Michelis,
Pietro Longo,
Renato Altissimo,
Giulio Andreotti,
Giovanni Spadolini,
Bruno Visentini,
Costante Degan,
Lelio Lagorio,
Mino Martinazzoli,
Antonio Gava,
Franca Falcucci,
Antonino Gullotti,
Franco Nicolazzi,
Filippo Maria Pandolfi,
Claudio Signorile,
Giovanni Goria,
Oscar Luigi Scalfaro
-
-
Bettino Craxi
-
Presidente del Consiglio
dal 4 agosto 1983 al 1 agosto 1986
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Salverino De Vito
-
Ministro senza portafoglio
dal 04.08.1983
al 01.08.1986
con delega per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (05.08.1983)
-
-
Luigi Granelli
-
Ministro senza portafoglio
dal 04.08.1983
al 01.08.1986
con delega per il coordinamento della Ricerca scientifica e tecnologica (05.08.1983)
-
-
Alfredo Biondi
-
Ministro senza portafoglio
dal 04.08.1983
al 31.07.1985
con delega per l'Ecologia (05.08.1983)
-
-
Francesco Forte
-
Ministro senza portafoglio
dal 04.08.1983
al 09.05.1985
con delega per il coordinamento interno delle Politiche comunitarie (05.08.1983)
-
-
Remo Gaspari
-
Ministro senza portafoglio
dal 04.08.1983
al 01.08.1986
con delega per la Funzione pubblica (05.08.1983)
-
-
Oscar Mammi'
-
Ministro senza portafoglio
dal 04.08.1983
al 01.08.1986
con delega per i Rapporti con il Parlamento (05.08.1983)
-
-
Pier Luigi Romita
-
Ministro senza portafoglio
dal 04.08.1983
al 30.07.1984
con delega per gli Affari regionali (05.08.1983)
-
-
Vincenzo Scotti
-
Ministro senza portafoglio
dal 04.08.1983
al 26.03.1984
con delega per il coordinamento della Protezione civile (05.08.1983)
Ministero della marina mercantile
Ministero del commercio con l'estero
Ministero delle partecipazioni statali
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Ministero del bilancio e della programmazione economica
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Ministero degli affari esteri
Ministero della difesa
Ministero delle finanze
Ministero della sanita'
Ministero del turismo e spettacolo
Ministero di grazia e giustizia
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Ministero della pubblica istruzione
Ministero dei beni culturali e ambientali
Ministero dei lavori pubblici
Ministero dell'agricoltura e foreste
Ministero dei trasporti
Ministero del tesoro
Ministero dell'interno