I Governo Craxi
Dal 4 agosto 1983 al 1 agosto 1986
IX Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 9 agosto 1983 al 24 febbraio 1984
-
Vengono nominati
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
Pasquale Lamorte,
Enrico Quaranta
Sottosegretario di Stato
Franco Bortolani,
Giuseppe Caroli,
Domenico Amalfitano,
Andrea Borruso,
Paola Cavigliasso,
Marino Corder,
Raffaele Costa,
Pino Leccisi,
Manfredo Manfredi,
Bruno Orsini,
Nicola Sanese,
Alberto Ciampaglia,
Mario Tassone,
Bartolomeo Ciccardini,
Carlo Vizzini,
Adriano Ciaffi,
Bruno Corti,
Francesco Mazzola,
Sisinio Zito,
Tommaso Bisagno,
Mario Dal Castello,
Luciano Faraguti,
Giovanni Nonne,
Vittorio Olcese,
Mario Raffaelli,
Gianni Ravaglia,
Giuseppe Reina,
Domenico Susi,
Antonio Carpino,
Francesco De Lorenzo,
Giuseppe Galasso,
Gaetano Gorgoni,
Savino Melillo,
Giulio Santarelli,
Mario Fioret,
Carlo Fracanzani,
Giuseppe Avellone,
Susanna Agnelli,
Delio Meoli,
Giuseppe Cerami,
Domenico Raffaello Lombardi,
Delio Giacometti,
Giuseppe Fassino,
Fabio Maravalle,
Paolo Barsacchi,
Luciano Bausi,
Dante Cioce,
Silvano Signori,
Carlo Romei,
Gianfranco Conti Persini,
Niccolo' Grassi Bertazzi,
Giuseppe Santonastaso,
Giovanni Prandini,
Alberto Aiardi,
Giuseppe Zurlo,
Giorgio Bogi
-
-
Bettino Craxi
-
Presidente del Consiglio
dal 4 agosto 1983 al 1 agosto 1986
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Salverino De Vito
-
Ministro senza portafoglio
dal 04.08.1983
al 01.08.1986
con delega per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (05.08.1983)
-
-
Luigi Granelli
-
Ministro senza portafoglio
dal 04.08.1983
al 01.08.1986
con delega per il coordinamento della Ricerca scientifica e tecnologica (05.08.1983)
-
-
Alfredo Biondi
-
Ministro senza portafoglio
dal 04.08.1983
al 31.07.1985
con delega per l'Ecologia (05.08.1983)
-
-
Francesco Forte
-
Ministro senza portafoglio
dal 04.08.1983
al 09.05.1985
con delega per il coordinamento interno delle Politiche comunitarie (05.08.1983)
-
-
Remo Gaspari
-
Ministro senza portafoglio
dal 04.08.1983
al 01.08.1986
con delega per la Funzione pubblica (05.08.1983)
-
-
Oscar Mammi'
-
Ministro senza portafoglio
dal 04.08.1983
al 01.08.1986
con delega per i Rapporti con il Parlamento (05.08.1983)
-
-
Pier Luigi Romita
-
Ministro senza portafoglio
dal 04.08.1983
al 30.07.1984
con delega per gli Affari regionali (05.08.1983)
-
-
Vincenzo Scotti
-
Ministro senza portafoglio
dal 04.08.1983
al 26.03.1984
con delega per il coordinamento della Protezione civile (05.08.1983)
-
-
Giuliano Amato
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 05.08.1983
al 01.08.1986
con funzione di Segretario (05.08.1983)
-
-
Pasquale Lamorte
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 09.08.1983
al 01.08.1986
con delega per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (09.08.1983)
-
-
Enrico Quaranta
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 09.08.1983
al 16.03.1984
con delega per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (09.08.1983)
Ministero della marina mercantile
Ministero del commercio con l'estero
Ministero delle partecipazioni statali
-
-
Delio Meoli
-
Sottosegretario di Stato
dal 09.08.1983
al 01.08.1986
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
-
-
Pino Leccisi
-
Sottosegretario di Stato
dal 09.08.1983
al 01.08.1986
Ministero del bilancio e della programmazione economica
-
-
Carlo Vizzini
-
Sottosegretario di Stato
dal 09.08.1983
al 30.07.1984
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
-
-
Bruno Orsini
-
Sottosegretario di Stato
dal 09.08.1983
al 01.08.1986
-
-
Nicola Sanese
-
Sottosegretario di Stato
dal 09.08.1983
al 01.08.1986
-
-
Sisinio Zito
-
Sottosegretario di Stato
dal 09.08.1983
al 01.08.1986
Ministero degli affari esteri
-
-
Bruno Corti
-
Sottosegretario di Stato
dal 09.08.1983
al 01.08.1986
-
-
Mario Fioret
-
Sottosegretario di Stato
dal 09.08.1983
al 01.08.1986
Ministero della difesa
Ministero delle finanze
-
-
Domenico Susi
-
Sottosegretario di Stato
dal 09.08.1983
al 01.08.1986
Ministero della sanita'
-
-
Carlo Romei
-
Sottosegretario di Stato
dal 09.08.1983
al 01.08.1986
Ministero del turismo e spettacolo
Ministero di grazia e giustizia
-
-
Luciano Bausi
-
Sottosegretario di Stato
dal 09.08.1983
al 01.08.1986
-
-
Dante Cioce
-
Sottosegretario di Stato
dal 09.08.1983
al 01.08.1986
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
-
-
Giorgio Bogi
-
Sottosegretario di Stato
dal 09.08.1983
al 01.08.1986
Ministero della pubblica istruzione
Ministero dei beni culturali e ambientali
Ministero dei lavori pubblici
-
-
Mario Tassone
-
Sottosegretario di Stato
dal 09.08.1983
al 01.08.1986
Ministero dell'agricoltura e foreste
Ministero dei trasporti
Ministero del tesoro
Ministero dell'interno
-
-
Marino Corder
-
Sottosegretario di Stato
dal 09.08.1983
al 01.08.1986