I Governo Goria
Dal 28 luglio 1987 al 13 aprile 1988
X Legislatura della Repubblica italiana
-
-
Giovanni Goria
-
Presidente del Consiglio
dal 28 luglio 1987 al 13 aprile 1988
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Giuliano Amato
-
Vicepresidente del Consiglio
dal 28.07.1987
al 13.04.1988
-
-
Aristide Gunnella
-
Ministro senza portafoglio
dal 29.07.1987
al 13.04.1988
con delega per gli Affari regionali (29.07.1987)
-
-
Rosa Jervolino Russo
-
Ministro senza portafoglio
dal 29.07.1987
al 13.04.1988
con delega per gli Affari sociali (29.07.1987)
-
-
Remo Gaspari
-
Ministro senza portafoglio
dal 29.07.1987
al 13.04.1988
-
-
Carlo Tognoli
-
Ministro senza portafoglio
dal 29.07.1987
al 13.04.1988
-
-
Giorgio Santuz
-
Ministro senza portafoglio
dal 29.07.1987
al 13.04.1988
-
-
Giovanni Goria
-
Ministro senza portafoglio
dal 29.07.1987
al 13.04.1988
-
-
Emilio Rubbi
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 29.07.1987
al 13.04.1988
con funzione di Segretario (29.07.1987)
-
-
Learco Saporito
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 30.07.1987
al 13.04.1988
-
-
Angelo Sanza
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 30.07.1987
al 13.04.1988
Presidenza del Consiglio - rapporti con il parlamento
Presidenza del Consiglio - coordinamento della protezione civile
-
-
Remo Gaspari
-
Ministro senza portafoglio
dal 29.07.1987
al 13.04.1988
Presidenza del Consiglio - politiche comunitarie
Presidenza del Consiglio - aree urbane
-
-
Carlo Tognoli
-
Ministro senza portafoglio
dal 29.07.1987
al 13.04.1988
Presidenza del Consiglio - ricerca scientifica e tecnologica
Presidenza del Consiglio - funzione pubblica
-
-
Giorgio Santuz
-
Ministro senza portafoglio
dal 29.07.1987
al 13.04.1988
Presidenza del Consiglio - interventi straordinari per il mezzogiorno
-
-
Giovanni Goria
-
Ministro senza portafoglio
dal 29.07.1987
al 13.04.1988
Ministero dei trasporti
-
-
Angelo Cresco
-
Sottosegretario di Stato
dal 30.07.1987
al 13.04.1988
-
-
Carlo Senaldi
-
Sottosegretario di Stato
dal 30.07.1987
al 13.04.1988
Ministero dei beni culturali e ambientali
Ministero della difesa
-
-
Angelo Pavan
-
Sottosegretario di Stato
dal 30.07.1987
al 13.04.1988
-
-
Delio Meoli
-
Sottosegretario di Stato
dal 30.07.1987
al 13.04.1988
-
-
Beppe Pisanu
-
Sottosegretario di Stato
dal 30.07.1987
al 13.04.1988
Ministero del bilancio e della programmazione economica
Ministero degli affari esteri
-
-
Luigi Franza
-
Sottosegretario di Stato
dal 30.07.1987
al 13.04.1988
Ministero dell'interno
-
-
Valdo Spini
-
Sottosegretario di Stato
dal 30.07.1987
al 13.04.1988
Ministero delle partecipazioni statali
Ministero dell'ambiente
Ministero del tesoro
-
-
Felice Contu
-
Sottosegretario di Stato
dal 30.07.1987
al 13.04.1988
-
-
Carmelo Pujia
-
Sottosegretario di Stato
dal 30.07.1987
al 13.04.1988
Ministero dei lavori pubblici
-
-
Marte Ferrari
-
Sottosegretario di Stato
dal 30.07.1987
al 13.04.1988
Ministero della sanita'
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
-
-
Silvano Costi
-
Sottosegretario di Stato
dal 30.07.1987
al 13.04.1988
-
-
Luigi Foti
-
Sottosegretario di Stato
dal 30.07.1987
al 13.04.1988
Ministero di grazia e giustizia
Ministero della pubblica istruzione
-
-
Luigi Covatta
-
Sottosegretario di Stato
dal 30.07.1987
al 13.04.1988
Ministero delle finanze
-
-
Carlo Merolli
-
Sottosegretario di Stato
dal 30.07.1987
al 13.04.1988
-
-
Domenico Susi
-
Sottosegretario di Stato
dal 30.07.1987
al 13.04.1988
Ministero del commercio con l'estero
-
-
Alberto Rossi
-
Sottosegretario di Stato
dal 30.07.1987
al 13.04.1988
Ministero del turismo e spettacolo
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Ministero dell'agricoltura e foreste
Ministero della marina mercantile
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
-
-
Paolo Babbini
-
Sottosegretario di Stato
dal 30.07.1987
al 13.04.1988