IV Governo Andreotti
Dal 11 marzo 1978 al 20 marzo 1979
VII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 25 novembre 1978 al 29 novembre 1978
-
Lascia l'incarico
-
Ministro
Carlo Donat Cattin (Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato)
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Ciriaco De Mita
-
Ministro senza portafoglio
dal 11.03.1978
al 20.03.1979
con delega per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (11.03.1978)
-
-
Piergiorgio Bressani
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 15.03.1978
al 20.03.1979
con delega per i problemi della stampa (15.03.1978)
-
-
Giovanni Del Rio
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 15.03.1978
al 30.11.1978
con delega ai problemi della Pubblica Amministrazione (15.03.1978)
-
-
Franco Evangelisti
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 15.03.1978
al 20.03.1979
con funzione di Segretario (15.03.1978)
-
-
Ignazio Vincenzo Senese
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 15.03.1978
al 20.03.1979
con delega per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno (15.03.1978)
Ministero dei beni culturali e ambientali
-
-
Dario Antoniozzi
-
Ministro
dal 11.03.1978
al 20.03.1979
con delega al coordinamento della Ricerca Scientifica e Tecnologica (11.03.1978)
-
-
Giorgio Postal
-
Sottosegretario di Stato
dal 15.03.1978
al 20.03.1979
con delega per la Ricerca Scientifica (15.03.1978)
Ministero del bilancio e della programmazione economica
-
-
Tommaso Morlino
-
Ministro
dal 11.03.1978
al 20.03.1979
con delega a Ministro per le Regioni (11.03.1978)
-
-
Lucio Abis
-
Sottosegretario di Stato
dal 15.03.1978
al 20.03.1979
Ministero dei trasporti
Ministero della marina mercantile
-
-
Vito Rosa
-
Sottosegretario di Stato
dal 15.03.1978
al 20.03.1979
Ministero degli affari esteri
-
-
Franco Foschi
-
Sottosegretario di Stato
dal 15.03.1978
al 20.03.1979
con delega per gli Italiani all'Estero (15.03.1978)
-
-
Luciano Radi
-
Sottosegretario di Stato
dal 15.03.1978
al 20.03.1979
-
-
Angelo Sanza
-
Sottosegretario di Stato
dal 15.03.1978
al 20.03.1979
Ministero della sanita'
Ministero dell'agricoltura e foreste
Ministero di grazia e giustizia
Ministero dei lavori pubblici
-
-
Pietro Padula
-
Sottosegretario di Stato
dal 15.03.1978
al 20.03.1979
Ministero del turismo e spettacolo
Ministero del commercio con l'estero
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
-
-
Elio Tiriolo
-
Sottosegretario di Stato
dal 15.03.1978
al 20.03.1979
Ministero delle finanze
-
-
Enzo Erminero
-
Sottosegretario di Stato
dal 15.03.1978
al 20.03.1979
Ministero del tesoro
-
-
Renato Cora'
-
Sottosegretario di Stato
dal 15.03.1978
al 20.03.1979
Ministero della pubblica istruzione
Ministero della difesa
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Ministero delle partecipazioni statali
-
-
Paolo Barbi
-
Sottosegretario di Stato
dal 15.03.1978
al 20.03.1979
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
-
-
Carlo Baldi
-
Sottosegretario di Stato
dal 15.03.1978
al 20.03.1979
Ministero dell'interno
-
-
Clelio Darida
-
Sottosegretario di Stato
dal 15.03.1978
al 20.03.1979