VI Governo Andreotti
Dal 22 luglio 1989 al 12 aprile 1991
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 6 febbraio 1990 al 12 febbraio 1990
-
Lascia l'incarico
-
Ministro
Franco Carraro (Ministero del turismo e spettacolo)
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Antonio Maccanico
-
Ministro senza portafoglio
dal 22.07.1989
al 13.02.1990
con delega per gli Affari regionali e i problemi istituzionali (22.07.1989)
-
-
Nino Cristofori
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 23.07.1989
al 12.04.1991
con funzione di Segretario (23.07.1989)
-
-
Filippo Fiorino
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 23.07.1989
al 12.04.1991
-
-
Giuseppe Galasso
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 23.07.1989
al 12.04.1991
Ministero del bilancio e della programmazione economica
-
-
Marte Ferrari
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.07.1989
al 12.04.1991
-
-
Angelo Picano
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.07.1989
al 12.04.1991
Ministero degli affari esteri
-
-
Ivo Butini
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.07.1989
al 12.04.1991
Ministero dell'agricoltura e foreste
Ministero della marina mercantile
Ministero dei trasporti
Ministero dell'ambiente
Ministero della sanita'
-
-
Paolo Bruno
-
Sottosegretario di Stato
dal 31.07.1989
al 12.04.1991
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
-
-
Ugo Grippo
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.07.1989
al 12.04.1991
Ministero delle finanze
-
-
Carlo Merolli
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.07.1989
al 12.04.1991
-
-
Dino Madaudo
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.07.1989
al 12.04.1991
-
-
Domenico Susi
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.07.1989
al 12.04.1991
-
-
Carlo Senaldi
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.07.1989
al 12.04.1991
Ministero della difesa
-
-
Delio Meoli
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.07.1989
al 12.04.1991
Ministero della pubblica istruzione
Ministero delle partecipazioni statali
Ministero di grazia e giustizia
Ministero dell'interno
-
-
Valdo Spini
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.07.1989
al 12.04.1991
-
-
Franco Fausti
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.07.1989
al 12.04.1991
Ministero dei beni culturali e ambientali
-
-
Luigi Covatta
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.07.1989
al 12.04.1991
Ministero del tesoro
-
-
Mauro Bubbico
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.07.1989
al 12.04.1991
-
-
Emilio Rubbi
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.07.1989
al 12.04.1991
-
-
Angelo Pavan
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.07.1989
al 12.04.1991
-
-
Luigi Foti
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.07.1989
al 12.04.1991
Ministero del commercio con l'estero
-
-
Alberto Rossi
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.07.1989
al 12.04.1991
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
-
-
Giuliano Zoso
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.07.1989
al 12.04.1991
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Ministero dei lavori pubblici
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
-
-
Paolo Babbini
-
Sottosegretario di Stato
dal 23.07.1989
al 12.04.1991
Ministero del turismo e spettacolo
Presidenza del Consiglio - aree urbane
-
-
Carmelo Conte
-
Ministro senza portafoglio
dal 22.07.1989
al 12.04.1991
Presidenza del Consiglio - rapporti con il parlamento
-
-
Egidio Sterpa
-
Ministro senza portafoglio
dal 22.07.1989
al 12.04.1991
Presidenza del Consiglio - funzione pubblica
-
-
Remo Gaspari
-
Ministro senza portafoglio
dal 22.07.1989
al 12.04.1991
Presidenza del Consiglio - coordinamento della protezione civile
-
-
Vito Lattanzio
-
Ministro senza portafoglio
dal 22.07.1989
al 12.04.1991
Presidenza del Consiglio - affari sociali
Presidenza del Consiglio - interventi straordinari per il mezzogiorno
Presidenza del Consiglio - politiche comunitarie