Organi del
Commissione inquirente per i procedimenti di accusa
11 agosto 1976 - 19 giugno 1979
(Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, articolo 12 e regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, art. da 2 a 9)
VII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 3 aprile 1978 al 18 giugno 1979
Vicepresidenti
-
-
Luigi Dino Felisetti
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 11.08.1976 al 19.06.1979
Membro
dal 11.08.1976
al 19.06.1979
-
-
Ugo Spagnoli
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.08.1976 al 19.06.1979
Membro
dal 11.08.1976
al 19.06.1979