Organi del
VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)
15 marzo 2013 - 22 marzo 2018
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 24 marzo 2015 al 25 marzo 2015
Capogruppo
-
-
Antonio Palmieri
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
-
dal 17.12.2013 al 22.03.2018