Organi del
VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)
15 marzo 2013 - 22 marzo 2018
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 24 marzo 2015 al 25 marzo 2015
Capogruppo
-
-
Bruno Molea
SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
-
dal 12.12.2013 al 23.07.2015