Organi del
XIII Commissione (Agricoltura)
4 giugno 1996 - 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 8 aprile 1999 al 13 aprile 1999
Vicepresidenti
-
-
Giovanni Di Stasi
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
-
dal 28.07.1998 al 24.05.2000
Membro
dal 04.06.1996
al 24.05.2000
Segretari
-
-
Gerardo Oliverio
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
-
dal 28.07.1998 al 10.10.2000
Membro
dal 04.06.1996
al 29.05.2001
-
-
Francesco Fino
ALLEANZA NAZIONALE
-
dal 28.07.1998 al 08.04.1999
Membro
dal 04.06.1996
al 08.04.1999