Organi del
XIII Commissione (Agricoltura)
4 giugno 1996 - 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 10 febbraio 1998 al 15 aprile 1998
Vicepresidenti
-
-
Fortunato Aloi
ALLEANZA NAZIONALE
-
dal 04.06.1996 al 27.07.1998
Membro
dal 04.06.1996
al 29.05.2001
-
-
Giovanni Di Stasi
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
-
dal 04.06.1996 al 27.07.1998
Membro
dal 04.06.1996
al 24.05.2000
Segretari
-
-
Gerardo Oliverio
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
-
dal 04.06.1996 al 27.07.1998
Membro
dal 04.06.1996
al 29.05.2001
-
-
Filippo Misuraca
FORZA ITALIA
-
dal 04.06.1996 al 27.07.1998
Membro
dal 04.06.1996
al 29.05.2001