Organi del
XIII Commissione (Agricoltura)
4 giugno 1996 - 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 10 ottobre 2000
Presidente
-
-
Francesco Ferrari
POPOLARI DEMOCRATICI - L'ULIVO
-
dal 31.05.2000 al 10.10.2000
Membro
dal 30.05.2000
al 29.05.2001
Vicepresidenti
-
-
Mario Prestamburgo
DEMOCRATICI - L'ULIVO
-
dal 31.05.2000 al 10.10.2000
Membro
dal 04.06.1996
al 29.05.2001
Segretari
-
-
Gerardo Oliverio
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
-
dal 28.07.1998 al 10.10.2000
Membro
dal 04.06.1996
al 29.05.2001
-
-
Elio Colosimo
ALLEANZA NAZIONALE
-
dal 05.05.1999 al 10.10.2000
Membro
dal 08.04.1999
al 29.05.2001