Organi del
XIII Commissione (Agricoltura)
4 giugno 1996 - 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 14 aprile 1999 al 20 aprile 1999
Vicepresidenti
-
-
Giovanni Di Stasi
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
-
dal 28.07.1998 al 24.05.2000
Membro
dal 04.06.1996
al 24.05.2000
Segretario
-
-
Gerardo Oliverio
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
-
dal 28.07.1998 al 10.10.2000
Membro
dal 04.06.1996
al 29.05.2001