Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVII Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
XIV commissione (Politiche dell'Unione Europea)
15 marzo 2013 - 22 marzo 2018
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 22 luglio 2015 al 3 agosto 2015
lascia l'incarico
Capogruppo
Giuseppe Stefano Quintarelli
viene eletto
Capogruppo
Ilaria Capua
cessano
Adriana Galgano
,
Giuseppe Stefano Quintarelli
Subentri
Altri membri
Ilaria Capua
subentra a
Giuseppe Stefano Quintarelli
fino al 28.09.2016
Luciano Cimmino
subentra a
Adriana Galgano
fino al 23.07.2015
Capogruppo
Umberto Bossi
LEGA NORD E AUTONOMIE
dal 27.03.2015 al 22.03.2018
Naviga
Storia
Composizione storica
07.05.2013
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
vengono eletti 6 deputati alla carica di Capogruppo
sono assegnati 43 membri
9 sostituzioni
15.05.2013
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
16.05.2013
viene eletto 1 Capogruppo
09.07.2013
cessa 1 membro
1 subentro
20.11.2013
viene eletto 1 Vicepresidente
è assegnato 1 membro
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessano 4 membri
3 sostituzioni
terminano 5 sostituzioni
21.11.2013
sono assegnati 3 membri
cessa 1 membro
termina 1 sostituzione
28.11.2013
vengono eletti 2 deputati alla carica di Capogruppo
11.12.2013
1 Capogruppo lascia l'incarico
07.01.2014
cessa 1 membro
30.01.2014
cessa 1 membro
1 subentro
17.02.2014
viene eletto 1 Capogruppo
19.02.2014
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
21.02.2014
1 Vicepresidente lascia l'incarico
terminano 5 sostituzioni
27.02.2014
viene eletto 1 Vicepresidente
cessa 1 membro
1 subentro
14.03.2014
cessano 5 membri
5 sostituzioni
5 subentri
11.04.2014
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
08.05.2014
1 subentro
25.06.2014
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
termina 1 subentro
27.06.2014
sono assegnati 4 membri
cessano 2 membri
2 sostituzioni
04.07.2014
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
10.07.2014
è assegnato 1 membro
17.07.2014
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
1 subentro
26.07.2014
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
17.09.2014
è assegnato 1 membro
25.09.2014
è assegnato 1 membro
07.10.2014
cessa 1 membro
30.10.2014
cessa 1 membro
termina 1 sostituzione
31.10.2014
è assegnato 1 membro
03.12.2014
cessa 1 membro
16.12.2014
1 Capogruppo lascia l'incarico
14.01.2015
1 Vicepresidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
1 subentro
27.01.2015
viene eletto 1 Vicepresidente
02.02.2015
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
23.02.2015
cessa 1 membro
1 subentro
26.02.2015
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
27.02.2015
cessa 1 membro
1 sostituzione
1 subentro
26.03.2015
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
1 subentro
27.03.2015
viene eletto 1 Capogruppo
08.04.2015
1 subentro
termina 1 subentro
30.04.2015
1 Segretario lascia l'incarico
cessa 1 membro
termina 1 subentro
06.05.2015
è assegnato 1 membro
09.07.2015
sono assegnati 2 membri
cessa 1 membro
1 sostituzione
termina 1 subentro
13.07.2015
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
16.07.2015
cessa 1 membro
1 sostituzione
1 subentro
termina 1 sostituzione
17.07.2015
2 sostituzioni
terminano 2 sostituzioni
20.07.2015
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
1 Segretario lascia l'incarico
21.07.2015
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
vengono eletti 2 deputati alla carica di Capogruppo
sono assegnati 3 membri
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
terminano 2 subentri
22.07.2015
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessano 2 membri
2 subentri
04.08.2015
è assegnato 1 membro
16.09.2015
è assegnato 1 membro
23.09.2015
è assegnato 1 membro
24.09.2015
cessa 1 membro
01.10.2015
cessa 1 membro
1 subentro
10.11.2015
cessa 1 membro
24.11.2015
cessa 1 membro
25.11.2015
è assegnato 1 membro
1 subentro
13.01.2016
è assegnato 1 membro
25.01.2016
è assegnato 1 membro
19.02.2016
cessa 1 membro
1 sostituzione
1 subentro
termina 1 sostituzione
02.03.2016
cessa 1 membro
1 subentro
31.03.2016
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
08.06.2016
cessa 1 membro
15.06.2016
cessa 1 membro
1 subentro
28.09.2016
1 Capogruppo lascia l'incarico
termina 1 subentro
20.10.2016
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
13.12.2016
1 Capogruppo lascia l'incarico
14.12.2016
1 sostituzione
09.01.2017
7 sostituzioni
19.01.2017
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
02.02.2017
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
28.02.2017
1 Capogruppo lascia l'incarico
03.03.2017
è assegnato 1 membro
07.03.2017
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
termina 1 subentro
08.03.2017
cessa 1 membro
04.04.2017
viene eletto 1 Capogruppo
05.05.2017
è assegnato 1 membro
10.05.2017
viene eletto 1 Capogruppo
12.05.2017
1 Capogruppo lascia l'incarico
termina 1 subentro
21.07.2017
è assegnato 1 membro
03.08.2017
cessa 1 membro
1 subentro
06.12.2017
è assegnato 1 membro
Gruppi
PARTITO DEMOCRATICO (2)
FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE (1)
NUOVO CENTRODESTRA (2)
PER L'ITALIA (1)
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE (1)
MISTO (1)
SCELTA CIVICA PER L'ITALIA (1)
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' (1)
MOVIMENTO 5 STELLE (1)
LEGA NORD E AUTONOMIE (1)
SCELTA CIVICA PER L'ITALIA (1)