Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Armando Cossutta
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Armando Cossutta
Nasce a Milano (Lombardia) il 2 settembre 1926
Diploma di maturità classica; giornalista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
99
Progetti di legge presentati
|
18
Interventi
|
3
Bibliografia del Parlamento
|
250
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (50)
Altro firmatario (200)
Hai trovato 200 risultati
pagina
1
di 14
XII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00026 presentata da CRUCIANELLI FAMIANO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19940516
MOZIONE 1/00004 presentata da CRUCIANELLI FAMIANO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19940525
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00061 presentata da CRUCIANELLI FAMIANO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19940601
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01411 presentata da BERLINGUER LUIGI (PROG.FEDER.) in data 19940615
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00090 presentata da GRIMALDI TULLIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19940615
INTERPELLANZA 2/00116 presentata da DORIGO MARTINO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19940714
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00199 presentata da NAPPI GIANFRANCO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19940718
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02344 presentata da SODA ANTONIO (PROG.FEDER.) in data 19940720
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00164 presentata da GUERRA MAURO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19940726
INTERPELLANZA 2/00145 presentata da CRUCIANELLI FAMIANO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19940727
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00196 presentata da VIGNERI ADRIANA (PROG.FEDER.) in data 19940802
INTERPELLANZA 2/00167 presentata da VIGNERI ADRIANA (PROG.FEDER.) in data 19940804
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00248 presentata da NAPPI GIANFRANCO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19941006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04339 presentata da SBARBATI CARLETTI LUCIANA (MISTO) in data 19941019
MOZIONE 1/00034 presentata da CALZOLAIO VALERIO (PROG.FEDER.) in data 19941020
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Repubblica - Senato
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
1994
15
1995
12
1996
14
1997
4
1998
1
1999
3
2000
2
2001
10
2002
9
2003
14
2004
7
2005
8